KRS 0000117954
REGON01110187600000
NazwaFUNDACJA NA RZECZ POLSKI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNA RZECZ POLSKI
Data rejestracji 13 cze 2002 (22 lata temu) 13 cze 2002
Data usunięcia 03 mar 2010 03 mar 2010
Forma prawnaFUNDACJA
Adres SZUMNA, 5, WARSZAWA, 04-514, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #744 REKLAMAJANUSZ BOGDAN BARCIŃSKI
Likwidator
2010-02-23
2010-03-03
JANUSZ BOGDAN BARCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2010-03-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PRAWO REPREZENTOWANIA FUNDACJI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE FUNDATOROWI O ILE WCHODZIĆ BĘDZIE W SKŁAD ZARZĄDU, - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MAJĄ PRAWO REPREZENTOWANIA FUNDACJI DZIAŁAJĄC WE DWÓCH ŁĄCZNIE, - FUNDATOR LUB ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA DO DOKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI.
MIROSŁAW ZBIGNIEW KOS
PREZES ZARZĄDU
2002-06-13
2002-09-25
JANUSZ BOGDAN BARCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-13
2002-11-22
MAREK JÓZEF ZALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2010-02-23
ANNA EWA BARCIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-25
2010-02-23
PIOTR ANDRZEJ BAREŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-18
2010-02-23
2002-06-13
2010-02-23
FUNDACJA NA RZECZ POLSKI
2002-06-13
2002-06-26
SZUMNA, 5, WARSZAWA, 04-186, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie