KRS 0000117731
NIP8961254295
REGON93214294500000
Nazwa"GRUPA INWESTYCYJNA TRZEBNICA BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA INWESTYCYJNA TRZEBNICA BIS
Data rejestracji 13 cze 2002 (22 lata temu) 13 cze 2002
Data usunięcia 19 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DMOWSKIEGO, 15, WROCŁAW, 50-203, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3106000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LOCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-06-13
2024-04-19
1 (JEDEN) UDZIAŁ O WARTOŚCI 3.100.000ZŁ (TRZY MILIONY STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
005996062
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ GAWEŁ
PREZES ZARZĄDU
2002-06-13
2005-04-28
WOJCIECH WAŁĘSA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-28
2013-10-02
2002-06-13
2005-04-28
"GRUPA INWESTYCYJNA TRZEBNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-13
2005-04-28
ŚWIĄTNICKA, 30, WROCŁAW, 52-018, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie