KRS 0000117485
REGON01516552500000
Nazwa"ADAMANT ASEKURACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADAMANT ASEKURACJA
Data rejestracji 10 cze 2002 (22 lata temu) 10 cze 2002
Data usunięcia 11 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTUHENRYK STEFAN BALCER
Wspólnik
2002-06-10
2004-06-25
40 UDZIAŁÓW PO 500 PLN O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 PLN
DOROTA AGNIESZKA SZELENGOWICZ BECKER
Wspólnik
2002-06-10
2006-03-30
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 PLN
DARIUSZ JÓZEF RUSZTECKI
Wspólnik
2004-06-25
2005-08-11
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 PLN
ADAM RYSZARD BECKER
Wspólnik
2005-08-11
2006-03-30
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 PLN
JANINA BECKER
Wspólnik
2006-03-30
2012-01-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 PLN
SIARHEI PALIASHCHUK
Wspólnik
2012-01-11
2017-04-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MAGDALENA ALICJA BENZA
Prokurent
2005-08-11
2006-03-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
DOROTA AGNIESZKA SZELENGOWICZ BECKER
PREZES ZARZĄDU
2005-08-11
2006-03-30
RYSZARD BROKOSZ
PREZES
2006-03-30
2012-01-11
ANDRZEJ OTRĘBSKI
WICEPREZES
2006-03-30
2012-01-11
SIARHEI PALIASHCHUK
PREZES ZARZĄDU
2012-01-11
2017-04-11
HENRYK STEFAN BALCER
PREZES ZARZĄDU
2002-06-10
2004-06-25
DOROTA AGNIESZKA SZELENGOWICZ BECKER
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-10
2004-06-25
DARIUSZ JÓZEF RUSZTECKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-25
2005-08-11
2002-06-10
2005-08-11
M. KAJKI, 76, WARSZAWA, 04-621, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-11
2015-07-10
KRESOWA, 1, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie