KRS 0000117073
NIP7660006337
REGON00058725800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BUDZYNIU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W BUDZYNIU
Data rejestracji 14 cze 2002 (22 lata temu) 14 cze 2002
Data usunięcia 31 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PRZEMYSŁOWA, 28, BUDZYŃ, 64-840, BUDZYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7660006337
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTDANUTA JOANNA KĘDZIERSKA
Likwidator
2018-06-07
2019-10-31
HIERONIM JÓZEF DUDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2014-05-30
HIERONIM ORCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2015-08-14
PAWEŁ PIANKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2019-10-31
STANISŁAW KOCZOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-03
2010-05-13
PAWEŁ CEZARY SZAFRANEK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-13
2019-10-31
STANISŁAW KOCZOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-30
2016-08-25
KAZIMIERZ ZGORZELAK
Członek Organu Nadzoru
2015-08-14
2019-10-31
MIECZYSŁAW JÓZEF KOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-25
2018-03-23
PAWEŁ BUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-03-23
2019-10-31
DAMIAN BEDYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-03-23
2019-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ.
MARIAN BEDYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2018-06-07
2002-06-14
2018-06-07
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie