KRS 0000117021
NIP6560000168
REGON00049752600000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE
Data rejestracji 28 cze 2002 (22 lata temu) 28 cze 2002
Data usunięcia 05 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LEŚNA, 7, SĘDZISZÓW, 28-340, SĘDZISZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6560000168
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHIRENEUSZ LESZEK BARAN
Pełnomocnik
2007-11-23
2011-02-21
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI KREDYTOWEJ W TYM: WPIS I WYKREŚLENIE HIPOTEKI, - PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW DEPOZYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DEPOZYTÓW.
MAŁGORZATA CZESŁAWA KAZIRÓD
Pełnomocnik
2007-11-23
2012-12-31
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI KREDYTOWEJ W TYM: WPIS I WYKREŚLENIE HIPOTEKI, - PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW DEPOZYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DEPOZYTÓW.
EWA DOROTA SKIBA
Pełnomocnik
2007-11-23
2015-02-17
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI KREDYTOWEJ W TYM: WPIS I WYKREŚLENIE HIPOTEKI, - PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW DEPOZYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DEPOZYTÓW, - DYSPONOWANIA ŚRODKAMI ZGROMADZONYMI NA RACHUNKU BANKOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE PRAW I OBOWIZKÓW MAJĄTKOWYCH ZA BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE.
WIESŁAWA TERESA BARTOS
Pełnomocnik
2007-11-23
2012-12-31
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW DEPOZYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DEPOZYTÓW.
ELŻBIETA EWA STACHURA
Pełnomocnik
2009-12-10
2010-04-30
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE: PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW DEPOZYTOWYCH, PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DEPOZYTÓW WRAZ Z INNĄ UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE: PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI KREDYTOWEJ W TYM: WPIS I WYKREŚLENIE HIPOTEKI WRAZ Z INNĄ UPOWAŻNIONĄ OSOBĄ.
BARBARA CELINA KAROŃ
Pełnomocnik
2009-12-10
2012-12-31
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW DEPOZYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DEPOZYTÓW.
BOŻENA DANUTA ROKICKA
Pełnomocnik
2009-12-10
2018-09-18
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW DEPOZYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DEPOZYTÓW.
KATARZYNA MAŁGORZATA MICHALSKA
Pełnomocnik
2010-04-30
2021-05-05
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW KREDYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI KREDYTOWEJ W TYM: WPIS I WYKREŚLENIE HIPOTEKI, - PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW DEPOZYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DEPOZYTÓW.
WALDEMAR BACHÓRZ
Pełnomocnik
2011-02-21
2012-12-31
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW DEPOZYTOWYCH, PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DEPOZYTÓW
ANNA JAROSIŃSKA
Pełnomocnik
2012-12-31
2015-02-17
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE: - PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH , - ZAWIERANIA UMÓW DEPOZYTOWYCH, - PODPISYWANIA INNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DEPOZYTÓW.
ANDRZEJ MARIAN KACZMARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2007-02-27
ALFONS BOGUSŁAW DUREK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2021-05-05
BOGUSŁAWA KRYSTYNA ZACHACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2021-05-05
PAWEŁ JAN ZAGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2021-05-05
MARIAN ADAM BOCHEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2021-05-05
TADEUSZ CIEŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2010-11-29
ZYGMUNT SAP
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2007-02-27
ZBIGNIEW BANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2018-09-18
MAREK BIEROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2010-11-29
MARIAN MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2010-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
STANISŁAW JAN SYGUŁA
PREZES
2002-06-28
2009-04-30
RYSZARD MAREK BARAN
ZASTĘPCA PREZESA
2002-06-28
2009-04-30
RYSZARD MAREK BARAN
PREZES
2009-04-30
2009-10-30
RYSZARD MAREK BARAN
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2009-10-30
2010-04-30
RYSZARD MAREK BARAN
PREZES ZARZĄDU
2010-04-30
2013-06-12
ELŻBIETA EWA STACHURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-28
2009-04-30
ELŻBIETA EWA STACHURA
WICEPREZES
2009-04-30
2009-12-10
ALICJA WIESŁAWA GURDZIEL
WICEPREZES
2009-04-30
2010-04-30
ALICJA WIESŁAWA GURDZIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-30
2014-04-07
ALICJA WIESŁAWA GURDZIEL
WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH
2014-04-07
2021-05-05
2002-06-28
2021-05-05
SPÓŁDZIELNIA
2002-06-28
2021-05-05
BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE
2002-06-28
2021-05-05
LEŚNA, 7, SĘDZISZÓW, 28-340, SĘDZISZÓW, POLSKA
2015-07-09
2021-05-05
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2011-10-25
2021-05-05
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-10-25
2021-05-05
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2011-10-25
2021-05-05
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-10-25
2021-05-05
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie