KRS 0000116858
NIP7870000890
REGON00037680500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W PNIEWACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZO-HANDLOWA W PNIEWACH
Data rejestracji 07 cze 2002 (22 lata temu) 07 cze 2002
Data usunięcia 08 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WSPÓLNA, 1, PNIEWY, 62-045, PNIEWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJERZY JANICKI
Likwidator
2014-01-21
2016-11-04
JANUSZ LIPNICKI
Likwidator
2016-11-04
2018-07-12
KRZYSZTOF LUDWIK BUSZKIEWICZ
Likwidator
2018-07-12
2020-06-08
JÓZEF STRÓŻNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2010-06-16
STANISŁAW ARASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2004-08-09
STEFAN BARANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2002-08-22
ANDRZEJ KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2020-06-08
BOGDAN ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2020-06-08
DANUTA STROJWĄS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2006-09-20
ROMAN ŚWITAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2002-08-22
URSZULA GALASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2006-09-20
STEFANIA BUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2006-09-20
SZCZEPAN MIAŁKAS
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2006-09-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD.
KRZYSZTOF LUDWIK BUSZKIEWICZ
PREZES
2002-06-07
2011-08-16
FRANCISZEK ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
CZŁONEK
2002-06-07
2002-08-22
KAROL NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-22
2012-07-30
JERZY JANICKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-16
2013-01-11
LIDIA WICHURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-30
2013-01-11
KRZYSZTOF BUSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-01-11
2013-10-24
DOROTA JADWIGA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-11
2014-01-21
SYLWIA DZIURLA
P.O. CZŁONKA ZARZĄDU - ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ
2013-10-24
2014-01-21
2002-06-07
2014-01-21
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W PNIEWACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie