KRS 0000116806
NIP7542147720
REGON53123503100000
Nazwa"AUTO STYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWDACJI
Krótka nazwa"AUTO STYL" W LIKIWDACJI
Data rejestracji 07 cze 2002 (22 lata temu) 07 cze 2002
Data usunięcia 24 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CMENTARNA, 3, OPOLE, 45-873, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 330000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH"POLMOZBYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-06-07
2015-09-24
3.294 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 329.400 ZŁ
531121920
JAN MARIAN BRYCZEK
Likwidator
2004-08-18
2005-12-07
LUCJAN FRANCISZEK BABCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2015-09-24
EWA EMILIA BOGUCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2015-09-24
JANINA ORŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2015-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄD REPREZENTUJE PREZES JEDNOOSOBOWO.
KRZYSZTOF BORKOWSKI
PREZES
2002-06-07
2004-08-18
2002-06-07
2004-08-18
"AUTO STYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie