KRS 0000116785
NIP5342194435
REGON01517570700000
Nazwa"MM CONTROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMM CONTROL
Data rejestracji 07 cze 2002 (22 lata temu) 07 cze 2002
Data usunięcia 27 mar 2024 27 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 39, NIESTACHÓW, 26-021, DALESZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4624Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓRPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPIOTR MAREK STOLARSKI
Wspólnik
2002-06-07
2006-11-15
100 /STO/ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 /PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY/
MIROSŁAW ANDRZEJ MICHAŚ
Wspólnik
2006-11-15
2008-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ANNA LUIZA NOWICKA
Wspólnik
2008-07-08
2009-02-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA JARMOLIK
Wspólnik
2008-07-08
2009-05-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ANNA NOWAK
Wspólnik
2009-02-24
2009-05-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW ANDRZEJ MICHAŚ
Wspólnik
2009-05-28
2012-10-04
33 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16500 ZŁ
KATARZYNA GADECKA
Wspólnik
2011-09-26
2016-03-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ.
RAFAŁ JÓŹWIK
Wspólnik
2011-09-26
2016-03-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ.
HENRYK ROGALA
Wspólnik
2016-03-07
2023-06-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
DARIUSZ MILCARZ
Wspólnik
2016-03-07
2023-06-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
RAFAŁ JAROSŁAW JÓŹWIK
Prokurent
2010-06-24
2011-12-20
SAMOISTNA
PIOTR MAREK STOLARSKI
Likwidator
2004-11-03
2006-11-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
DARIUSZ MILCARZ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-07
2016-12-06
PIOTR MAREK STOLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-07
2006-11-15
MIROSŁAW ANDRZEJ MICHAŚ
PREZES
2006-11-15
2008-07-08
ANNA LUIZA NOWICKA
PREZES
2008-07-08
2009-02-24
ANNA NOWAK
PREZES
2009-02-24
2009-05-28
MIROSŁAW ANDRZEJ MICHAŚ
PREZES
2009-05-28
2012-10-04
RAFAŁ JAROSŁAW JÓŹWIK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-04
2016-03-07
2002-06-07
2004-11-03
"PROMATIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-03
2006-11-15
"PROMATIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2006-11-15
2008-10-07
"MM-CONTROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-07
2009-05-28
"TSL ENERGOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-07
2006-11-15
JAŚMINOWA, 8, PIASTÓW, 05-820, PIASTÓW, POLSKA
2006-11-15
2008-10-07
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 114, MARKI, 05-260, MARKI, POLSKA
2008-10-07
2009-05-28
POWĄZKOWSKA, 68, WARSZAWA, 01-728, WARSZAWA, POLSKA
2009-05-28
2010-06-24
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 114, MARKI, 05-560, MARKI, POLSKA
2010-06-24
2012-10-04
PRZYSZŁOŚĆ, 55A, STANISŁAWÓW PIERWSZY, 05-126, NIEPORĘT, POLSKA
2012-10-04
2016-03-07
PLANTY, 16 B, KILECE, 25-502, KIELCE, POLSKA
Km 896/22
2023-06-26
2023-09-01
1255.63 PLN
VI Nc-e 1758251/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Żaneta Wierzbowska-Dudek Kancelaria Komornicza nr XVIII w Kielcach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie