KRS 0000116534
NIP8390005669
REGON00044777000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "POMERANIA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "POMERANIA"
Data rejestracji 11 cze 2002 (22 lata temu) 11 cze 2002
Data usunięcia 14 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TUWIMA, 6-7, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHSTEFAN JAN MALICZEWSKI
Likwidator
2013-05-17
2016-01-14
STANISŁAW KLESZCZ
Likwidator
2013-05-17
2016-01-14
JÓZEF FALKOWSKI
Likwidator
2013-05-17
2016-01-14
ANDRZEJ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2003-08-27
KAZIMIERZ BOGDAN JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2006-07-10
JÓZEF KRYSZTOFIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2009-06-04
JÓZEF MACEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2003-08-27
MICHAŁ WĄSOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2013-02-14
ZBIGNIEW WAL
Członek Organu Nadzoru
2003-08-27
2016-01-14
JÓZEF FALKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-27
2013-02-14
HENRYK NEJMAN
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2009-06-04
KAZIMIERZ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-06-04
2013-02-14
JERZY KUJAT
Członek Organu Nadzoru
2009-06-04
2013-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA, WZGLĘDNIE PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA I USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK
JÓZEF ALOJZY NIEBOJ
PREZES ZARZĄDU
2002-06-11
2004-03-12
STEFAN JAN MALICZEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-06-11
2004-03-12
STEFAN JAN MALICZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-12
2013-05-17
TADEUSZ HALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-11
2004-03-12
STANISŁAW KLESZCZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-03-12
2013-05-17
KAZIMIERZ BOGDAN WALISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-12
2013-02-14
JÓZEF FALKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-14
2013-05-17
2002-06-11
2013-05-17
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "POMERANIA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie