KRS 0000116211
NIP7260004518
REGON47054412100000
Nazwa"OPTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOPTUS
Data rejestracji 06 cze 2002 (22 lata temu) 06 cze 2002
Data usunięcia 18 mar 2011 18 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ANDERSENA, 19A, ŁÓDŹ, 94-118, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHLUCJAN CHYCKI
Wspólnik
2002-06-06
2011-03-18
7 (SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANDRZEJ STUSIO
Wspólnik
2002-06-06
2011-03-18
2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZISIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WACŁAW STRZELECKI
Wspólnik
2002-06-06
2010-01-26
1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
IWONA MAGDALENA KONOPSKA
Wspólnik
2010-01-26
2011-03-18
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ.
IRENA TERESA MARKOWSKA KUDŁA
Likwidator
2010-04-30
2011-03-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
LUCJAN CHYCKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-06
2010-04-30
ANDRZEJ STUSIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-24
2010-04-30
ANETA STANISŁAWA ZABORSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-06
2009-08-24
IRENA TERESA MARKOWSKA KUDŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-06
2010-04-30
2002-06-06
2010-04-30
"OPTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie