KRS 0000116076
NIP7810041201
REGON63204722200000
Nazwa"G.C. HAHN AND CO" TECHNIKA STABILIZOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"G.C. HAHN AND CO" TECHNIKA STABILIZOWANIA
Data rejestracji 10 cze 2002 (22 lata temu) 10 cze 2002
Data usunięcia 17 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DR. SEWERYNA STERLINGA, 8A, ŁÓDŹ, 91-425, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 900000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7810041201
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARK DIXON
Beneficjent
1979-03-29
MARK DIXON
reprezentant
1979-03-29
ALEKSANDER TADEUSZ KONIECZNY
Prokurent
2002-06-10
2002-11-04
JEDNOOSOBOWA
MARK ROBERT DIXON
Likwidator
2022-07-28
2022-12-17
G.C. HAHN AND CO COORDINATIONSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2002-06-10
2007-08-30
1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000,00 ZŁOTYCH
G.C. HAHN AND CO COOPERATIONSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2007-08-30
2022-12-17
1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ
MARK DIXON
Beneficjent
THE COMPANY IS PART OF THE TATE & LYLE PLC GROUP. TATE & LYLE PLC IS A PUBLIC LISTED COMPANY WITH NO UBO AS DETERMINED BY THE UBO CRITERIA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
MARK ROBERT DIXON
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-21
2022-07-28
GEORG HINRICH HAHN
PREZES ZARZĄDU
2002-06-10
2002-11-04
HARTMUT KARL TRAPP
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-10
2002-11-04
HARTMUT KARL TRAPP
PREZES ZARZĄDU
2002-11-04
2008-07-28
ALEKSANDER TADEUSZ KONIECZNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-04
2008-07-28
ALEKSANDER TADEUSZ KONIECZNY
PREZES ZARZĄDU
2008-07-28
2012-12-12
ALENA KACELOVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-12
2015-12-29
ROBERT ROUWENHORST
PREZES ZARZĄDU
2012-12-12
2014-10-29
STEPHEN RONALD BAINBRIDGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-12
2015-06-17
ARD VAN HOUTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-29
2016-01-15
2002-06-10
2022-07-28
"G.C. HAHN AND CO" TECHNIKA STABILIZOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-10
2017-09-25
BAGIENNA, 1, CHYBY, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie