KRS 0000115921
NIP7250007745
REGON00134488800000
Nazwa"STYLGRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTYLGRAF
Data rejestracji 05 cze 2002 (22 lata temu) 05 cze 2002
Data usunięcia 25 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TUWIMA, 22/26, ŁÓDŹ, 90-002, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 66500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAHENRYK KRZEŚNIAK
Wspólnik
2002-06-05
2014-04-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
BOGUMIŁ FLORIAN SZYMAŃSKI
Wspólnik
2002-06-05
2009-05-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
BARBARA SALAWA KOBYLAŃSKA
Wspólnik
2002-06-05
2014-04-25
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ
KAZIMIERZ ROMUALD GRZEGORZEWSKI
Wspólnik
2002-06-05
2014-04-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
KSAWERY LEONARD KRASSOWSKI
Wspólnik
2002-06-05
2014-04-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
BARBARA SALAWA KOBYLAŃSKA
Likwidator
2011-11-03
2014-04-25
KSAWERY LEONARD KRASSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-05
2014-04-25
KAZIMIERZ ROMUALD GRZEGORZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-05
2014-04-25
HENRYK KRZEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-05
2014-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE
BARBARA SALAWA KOBYLAŃSKA
PREZES
2002-06-05
2011-11-03
BOGUMIŁ FLORIAN SZYMAŃSKI
WICEPREZES
2002-06-05
2006-06-30
2002-06-05
2011-11-03
"STYLGRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-05
2010-11-23
TRAUGUTTA, 21/23, ŁÓDŹ, 90-113, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie