KRS 0000115801
NIP5482349903
REGON07279237300000
Nazwa"UPS TECHNOLOGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUPS TECHNOLOGY
Data rejestracji 03 cze 2002 (22 lata temu) 03 cze 2002
Data usunięcia 26 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOJAZDOWA, 17, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5482349903
data rejestracji 05 cze 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 paź 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3162 PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADUSAN DOSTAL
Beneficjent
JAROSLAV DAVIDEK
Beneficjent
VLADISLAV KINAST
reprezentant
JAROSLAV DAVÍDEK
Wspólnik
2002-06-03
2021-10-26
30 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
JIRI TOMASEK
Wspólnik
2002-06-03
2021-10-26
30 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
VLADISLAV KINAST
Wspólnik
2002-06-03
2021-10-26
10 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DUŠAN DOSTÁL
Wspólnik
2002-06-03
2021-10-26
30 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
VLADISLAV KINAST
Likwidator
2020-02-13
2021-10-26
DUSAN DOSTAL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
JAROSLAV DAVIDEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH JEJ SPRAWACH, DO WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 300.000,00 ZŁ /TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH/
DUŠAN DOSTÁL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-03
2020-02-13
VLADISLAV KINAST
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-03
2020-02-13
2002-06-03
2020-02-13
"UPS TECHNOLOGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie