KRS 0000115681
REGON35151693800000
NazwaINWESTCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWESTCHEM
Data rejestracji 06 cze 2002 (22 lata temu) 06 cze 2002
Data usunięcia 08 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLIMECKIEGO, 14, KRAKÓW, 30-706, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2355400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #6521Z LEASING FINANSOWY #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJELESŁAW KOMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-06
2004-09-08
PAWEŁ GŁĄB
Członek Organu Nadzoru
2002-06-06
2004-09-08
JERZY MALOST
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2004-09-08
RYSZARD TRZECIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-06
2003-03-03
JÓZEF TRZECIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-06
2004-09-08
ANDRZEJ OSTACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-06
2004-09-08
WACŁAW HELIŃSKI
Wspólnik
2002-06-06
2004-09-08
12907 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 645350 ZŁ
LESŁAW KOMAŃSKI
Wspólnik
2002-06-06
2004-09-08
5883 UDZIAŁYPO 50 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 294150 ZŁ.
KAZIMIERZ MAJ
Likwidator
2003-08-01
2004-09-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,ALBO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZEZ ZARZĄDU.
JAN KONSTANTY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-06
2003-03-03
KAZIMIERZ MAJ
PREZES
2002-06-06
2003-08-01
PIOTR ZIOMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-06
2003-07-02
2002-06-06
2003-08-01
INWESTCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie