KRS 0000115309
NIP6181951161
REGON25147177100000
NazwaCENTRUM REKREACYJNE "PARK WODNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM REKREACYJNE "PARK WODNY"
Data rejestracji 12 cze 2002 (22 lata temu) 12 cze 2002
Data usunięcia 11 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁÓWNY RYNEK, 20, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 77500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEBRONISŁAW MILCARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2009-08-11
KAZIMIERZ WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2009-08-11
ALEKSANDER EDWARD KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2009-08-11
MIASTO KALISZ
Wspólnik
2002-06-12
2005-10-03
6.845 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.422.264,00 ZŁ (TRZY MILIONY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY ZŁOTE)
250855877
Wspólnik
2002-06-12
2009-08-11
155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.500,00 ZŁ
29055396100000
BRONISŁAW MILCARZ
Likwidator
2008-03-21
2009-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
MIROSŁAW JERZY LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-12
2005-04-29
STANISŁAW ANTONI JAŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-04-29
2007-05-15
BRONISŁAW MILCARZ
PREZES ZARZĄDU
2007-05-15
2008-03-21
2002-06-12
2008-03-21
CENTRUM REKREACYJNE "PARK WODNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-12
2005-04-29
SERBINOWSKA, 1 A, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie