KRS 0000115269
NIP7811009978
REGON63034706100000
Nazwa"I.V.T. POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaI.V.T. POLSKA
Data rejestracji 04 cze 2002 (22 lata temu) 04 cze 2002
Data usunięcia 24 mar 2022 24 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAMIENNA, 26 B, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811009978
data rejestracji 15 lis 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIANGELIKA HOSBACH
Beneficjent
ANGELIKA HOSBACH
reprezentant
ANGELIKA HOSBACH
Wspólnik
2002-06-04
2022-03-24
100 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH.
ANGELIKA HOSBACH
Likwidator
2021-10-07
2022-03-24
MACIEJ ŚLIWOCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2008-12-09
JOHANNES HOSBACH
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2022-03-24
UWE GEWECKE
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2022-03-24
GEORG HAASE
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2022-03-24
ANGELIKA HOSBACH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
ANGELIKA HOSBACH
PREZES ZARZĄDU
2002-06-04
2021-10-07
MACIEJ ŚLIWOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-04
2005-02-09
WIKTOR MICHAŁ FLIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-09
2008-12-09
MACIEJ ŚLIWOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-09
2018-04-13
2002-06-04
2021-10-07
"I.V.T. POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie