KRS 0000115240
REGON00804773900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ELCOM" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ELCOM"
Data rejestracji 28 maj 2002 (22 lata temu) 28 maj 2002
Data usunięcia 17 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PŁOŃSKA, 30, GDAŃSK, 80-711, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250025,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 250025,00 PLN
Wartość nominalna akcji25,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10001
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAGABRIELA WIŚNIEWSKA
Prokurent
2004-05-27
2010-02-17
PROKURA SAMOISTNA
IRENA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2004-05-27
JOANNA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2010-02-17
ANNA MARIA JANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2004-05-27
KAROLINA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2010-02-17
AGNIESZKA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2010-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TADEUSZ WITOLD WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-28
2010-02-17
BARBARA MARIA JANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-28
2004-05-27
2002-05-28
2002-10-01
SIENNICKA, 30, GDAŃSK, 80-758, GDAŃSK, POLSKA
2002-10-01
2004-12-02
TRAKT ŚW.WOJCIECHA, 29, GDAŃSK, 80-044, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie