KRS 0000115192
NIP6350000788
REGON27106430000000
NazwaOKF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKF
Data rejestracji 30 maj 2002 (22 lata temu) 30 maj 2002
Data usunięcia 09 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REYMONTA, 11B, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6350000788
data rejestracji 01 maj 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2311Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO #2312Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIAN LUDWIK BYRDY
Beneficjent
KAZIMIERZ ANDRZEJ BORKOWY
Beneficjent
MARIAN LUDWIK BYRDY
reprezentant
KAZIMERZ ANDRZEJ BORKOWY
reprezentant
PIOTR UNRUH
Wspólnik
2002-05-30
2018-03-23
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.500,00ZŁ
BERNHARD SCHMITT
Wspólnik
2002-05-30
2007-06-26
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.500 ZŁ
MARIAN BYRDY
Wspólnik
2002-05-30
2021-11-09
81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.500,00ZŁ
KAZIMIERZ BORKOWY
Wspólnik
2002-05-30
2021-11-09
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00ZŁ
MARIAN BYRDY
Likwidator
2020-05-21
2021-11-09
KAZIMIERZ BORKOWY
Likwidator
2020-05-21
2021-11-09
MARIAN LUDWIK BYRDY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAZIMIERZ ANDRZEJ BORKOWY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI DO WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH.NATOMIAST W POZOSTAŁYCH SPRAWACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z PROKURENTEM
KAZIMIERZ BORKOWY
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-30
2008-02-08
JAROSŁAW RAFAŁ BAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-13
2012-01-26
ANDRZEJ MICHAŁ PRZYBYLSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-26
2013-01-08
MARIAN BYRDY
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-08
2020-05-21
KAZIMIERZ BORKOWY
PREZES ZARZĄDU
2013-01-08
2020-05-21
MARIAN BYRDY
PREZES ZARZĄDU
2002-05-30
2008-02-08
KAZIMIERZ BORKOWY
PREZES ZARZĄDU
2008-02-08
2011-05-13
PIOTR UNRUH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-30
2008-02-08
JANINA GAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-30
2009-09-01
BERNHARD SCHMITT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-30
2003-05-15
2002-05-30
2020-05-21
OKF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie