KRS 0000115181
NIP5492135693
REGON85262590900000
Nazwa"B. STYLE" ZEMŁA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"B. STYLE" ZEMŁA I WSPÓLNICY,
Data rejestracji 28 maj 2002 (22 lata temu) 28 maj 2002
Data usunięcia 06 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. CHEMIKÓW, 1B, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETJAROSŁAW KRZYSZTOF BYRSKI
Wspólnik
2002-05-28
2005-01-31
MONIKA BOŻENA WOJTYŃSKA
Wspólnik
2002-05-28
2005-01-31
DOROTA EWA ZEMŁA BYRSKA
Wspólnik
2004-11-22
2007-02-14
WOJCIECH ZEMŁA
Wspólnik
2004-11-22
2018-04-06
PRZEMYSŁAW BARON
Wspólnik
2005-01-31
2009-03-05
JAROSŁAW KRZYSZTOF BYRSKI
Wspólnik
2009-03-05
2018-04-06
DOROTA EWA ZEMŁA BYRSKA
Prokurent
2007-02-14
2017-02-27
SAMODZIELNA
JAROSŁAW BYRSKI
Prokurent
2005-01-31
2009-03-05
SAMODZIELNA
JAROSŁAW KRZYSZTOF BYRSKI
Likwidator
2017-02-27
2018-04-06
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIKA I PROKURENTA
WOJCIECH ZEMŁA
Członek Organu Reprezentacji
2004-11-22
2017-02-27
DOROTA EWA ZEMŁA BYRSKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-11-22
2007-02-14
PRZEMYSŁAW BARON
Członek Organu Reprezentacji
2005-01-31
2009-03-05
JAROSŁAW BYRSKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-03-05
2017-02-27
JAROSŁAW KRZYSZTOF BYRSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-05-28
2005-01-31
MONIKA BOŻENA WOJTYŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-05-28
2005-01-31
2002-05-28
2005-01-31
B. STYLE BYRSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
2005-01-31
2017-02-27
"B. STYLE" ZEMŁA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
2002-05-28
2009-03-05
SZPITALNA, 22, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
2009-03-05
2015-03-27
CHEMIKÓW, 1, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie