KRS 0000114802
NIP7820061257
REGON00481559000000
NazwaEUROTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROTECHNIK
Data rejestracji 28 maj 2002 (22 lata temu) 28 maj 2002
Data usunięcia 24 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7820061257
data rejestracji 25 lip 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEHANNA IZABELA WOJCIECHOWSKA
Wspólnik
2002-05-28
2018-06-19
81 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.500,00 ZŁ
MARIA BRONISŁAWA STACHURKO
Wspólnik
2002-05-28
2009-04-16
19 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500,00 ZŁ
WERONIKA MARIA WOJCIECHOWSKA
Wspólnik
2009-04-16
2018-06-19
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500,00 ZŁ
PIOTR ORŁOWSKI
Wspólnik
2018-06-19
2023-08-24
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST PREZESEM ZARZĄDU UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
HANNA IZABELA WOJCIECHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-28
2018-06-19
PIOTR PAWEŁ ĆWIERTNIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-28
2007-08-21
PIOTR ORŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-19
2023-08-24
2002-05-28
2018-06-19
PRZEDSIĘBIORSTWO EUROTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-28
2002-11-07
GDYŃSKA, 54, POZNAŃ, 61-016, POZNAŃ, POLSKA
2002-11-07
2018-06-19
GDYŃSKA, 31, POZNAŃ, 61-016, POZNAŃ, POLSKA
2018-06-19
2020-04-03
UL. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, 18, ŁÓDŹ, 93-578, ŁÓDŹ, POLSKA
Km 1477/21
2021-12-09
2024-01-04
693.66 PLN
VI Nc-e 1527228/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Adam Sendor Kancelaria Komornicza nr XXVII w Łodzi
1010-SEE.7113.2757031.2023.ASZ
2023-12-18
2023-12-29
2.55 PLN
1010-SEW.723.2560.2019
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.7113.2757031.2023.ASZ
2023-12-18
2023-12-29
4116.37 PLN
1010.723.239342.2020
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.7113.2757031.2023.ASZ
2023-12-18
2023-12-29
113681.17 PLN
1010-SEW.723.3661.2019
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.7113.2757031.2023.ASZ
2023-12-18
2023-12-29
119105.98 PLN
1010-SEW.723.4253.2019
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.7113.2757031.2023.ASZ
2023-12-18
2023-12-29
3351.39 PLN
1010-SEW.723.3940.2019
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.7113.2125238.2023.ASZ
2023-12-18
2023-12-29
37.55 PLN
OPL/2019/018559
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.7113.14906019.2023.ASZ
2023-12-18
2023-12-29
149024.82 PLN
1010-723.51144.2022
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.7113.2757031.2023.ASZ
2023-12-18
2023-12-29
139525.13 PLN
1010.723.239337.2020
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie