KRS 0000114701
NIP5791986312
REGON19279739200000
NazwaSTOWARZYSZENIE ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI JANTAR W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROZWOJU MIEJSCOWOŚCI JANTAR
Data rejestracji 03 lip 2002 (22 lata temu) 03 lip 2002
Data usunięcia 28 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres RYBACKA, 66 B, JANTAR, 82-103, STEGNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #8010A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAZBIGNIEW PYRA
Likwidator
2020-09-08
2021-06-28
PETER AUGUST VANHOOF
Likwidator
2020-09-08
2021-06-28
IWONA BŁOŃSKA
Likwidator
2020-09-08
2021-06-28
ANDRZEJ MARCINKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-03
2007-04-19
MICHAŁ STECH
Członek Organu Nadzoru
2002-07-03
2007-04-19
JOLANTA ANNA KWIATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-03
2007-04-19
PIOTR JANUSZ PIECHNIK
Członek Organu Nadzoru
2007-04-19
2012-05-14
EDYTA EWA PRZEKOPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-04-19
2010-06-16
ANNA GĘBALA
Członek Organu Nadzoru
2007-04-19
2012-05-14
LILA ANNA OLSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-16
2016-11-25
JAROSŁAW SOŁODUCHA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-14
2021-06-28
STANISŁAW WYRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-14
2021-06-28
GABRIELA DANELSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-25
2021-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I WICEPREZESA; ALBO PREZESA I SEKRETARZA; ALBO WICEPREZESA I SEKRETARZA
PETER AUGUST VANHOOF
PREZES
2002-07-03
2007-04-19
PETER AUGUST VANHOOF
WICEPREZES
2007-04-19
2016-11-25
PETER AUGUST VANHOOF
PREZES
2016-11-25
2020-09-08
PIOTR JANUSZ PIECHNIK
WICEPREZES
2002-07-03
2007-04-19
IWONA BŁOŃSKA
CZŁONEK
2002-07-03
2007-04-19
IWONA BŁOŃSKA
PREZES
2007-04-19
2016-11-25
IWONA BŁOŃSKA
SKARBNIK
2016-11-25
2020-09-08
JAROSŁAW SOŁODUCHA
CZŁONEK
2002-07-03
2007-04-19
ZBIGNIEW PYRA
CZŁONEK
2002-07-03
2008-04-23
MARCIN PRZEKOPOWICZ
CZŁONEK
2007-04-19
2008-04-23
2002-07-03
2020-09-08
STOWARZYSZENIE ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI JANTAR
Zróbmy to razem - dalej
50 000,00 zł
42 500,00 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiZróbmy to razem
49 830,00 zł
42 355,50 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiWiedza drogą do podniesienia poziomu życia mieszkańców Jantaru
49 685,00 zł
42 232,25 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie