KRS 0000114603
NIP6431635663
REGON27782341600000
NazwaSCR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSCR
Data rejestracji 24 maj 2002 (22 lata temu) 24 maj 2002
Data usunięcia 09 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA SPACEROWA, 2, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 616000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAILONA JOANNA GĘBCZYŃSKA ŚLIŻ
Wspólnik
2002-05-24
2003-09-03
100 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 50.000 PLN
DAMIAN JAN SULIGA
Wspólnik
2002-05-24
2003-09-03
100 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 50.000 PLN
SCR DŹWIG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-09-03
2009-11-09
1232 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 616.000 ZŁ
278065314
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT ORAZ PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIENIA (PAR.17 UMOWY SPÓŁKI)
DAMIAN JAN SULIGA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-24
2009-11-09
2002-05-24
2003-04-18
WYZWOLENIA, 2, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie