KRS 0000114535
NIP9591385001
REGON29115148900000
Nazwa"INTERGAZ-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERGAZ-SYSTEM
Data rejestracji 08 cze 2002 (22 lata temu) 08 cze 2002
Data usunięcia 24 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 13, NOWINY, 26-052, SITKÓWKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7248000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2320 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #2411 PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #6010 TRANSPORT KOLEJOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #4532 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4534 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE"CARL KNAUBER VERWALTUNGS" GMBH
Wspólnik
2002-06-08
2010-10-28
14496 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 248 000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-10-28
2011-02-24
14 496 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 248 000,00 ZŁ
12102080700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
RUDIGER OTTO MEYER
VICE PREZES
2002-06-08
2008-06-19
HANS DIETER BLASCHKE
PREZES
2002-06-08
2007-08-28
KORDIAN BAJERCZAK
PREZES
2007-08-28
2010-10-28
HOLGER VOHRMANN
VICE PREZES
2008-06-19
2010-10-28
DARIUSZ PIOTR BRATOŃ
PREZES ZARZĄDU
2010-10-28
2011-02-24
ALEKSANDER SEMENOW
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-28
2011-02-24
2002-06-08
2008-01-02
"INTERGAZ-SYSTEM LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie