KRS 0000114279
NIP6762151203
REGON35715628600000
NazwaKAMIONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAMIONKA
Data rejestracji 22 maj 2002 (22 lata temu) 22 maj 2002
Data usunięcia 31 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOMUNY PARYSKIEJ, 5, KRAKÓW, 30-389, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#45 BUDOWNICTWO #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2851 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2921 PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #295 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMUPAWEŁ FRANCISZEK PIECHNIK
Wspólnik
2002-05-22
2008-12-31
200 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE 100000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ IMIENIEM SPÓŁKI I PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW IMIENIEM SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ, - W RAZIE POWOŁANIA DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ, CZŁONEK DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI ( WICEPREZES ), JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ MAJĄTKIEM SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 50000 ZŁ ( PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ ), - W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ, KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ( WICEPREZESÓW ) W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ MAJĄTKIEM SPÓŁKI NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 50000 ZŁ ( PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ ) DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BEZ OGRANICZEŃ
PAWEŁ FRANCISZEK PIECHNIK
PREZES
2002-05-22
2008-12-31
2006-09-29
2008-12-31
5010 - SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2006-09-29
2008-12-31
45 - BUDOWNICTWO
2006-09-29
2008-12-31
2811 - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2006-09-29
2008-12-31
2851 - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2006-09-29
2008-12-31
2921 - PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH
2006-09-29
2008-12-31
5020 - KONSERWACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA
2006-09-29
2008-12-31
5030 - SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2006-09-29
2008-12-31
518 - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
2006-09-29
2008-12-31
6024 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2006-09-29
2008-12-31
7420 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
2002-05-22
2008-12-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-22
2008-12-31
KAMIONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-22
2008-12-31
KOMUNY PARYSKIEJ, 5, KRAKÓW, 30-389, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie