KRS 0000113903
NIP6470509477
REGON00098526600000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POŁOMI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" Z SIEDZIBĄ W POŁOMI
Data rejestracji 23 maj 2002 (22 lata temu) 23 maj 2002
Data usunięcia 14 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SZKOLNA, 19, POŁOMIA, 44-323, POŁOMIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6470509477
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 mar 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMISTANISŁAW PIECHA
Likwidator
2018-05-09
2019-05-14
ZYGFRYD WINKLER
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2003-09-04
PAWEŁ MACIEJOŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2003-09-04
EUGENIA MAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2003-09-04
ADELAJDA WITA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2011-10-07
JÓZEF RDUCH
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2011-10-07
JÓZEF SZAMREJ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-04
2018-05-09
RYSZARD KRANC
Członek Organu Nadzoru
2003-09-04
2019-05-14
STEFANIA MARIA SZULIK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-04
2019-05-14
MARIA MAŁYSZ
Członek Organu Nadzoru
2011-10-07
2019-05-14
EUGENIUSZ BUGDOŁ
Członek Organu Nadzoru
2011-10-07
2015-08-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW POWOŁANYCH PRZEZ ZARZĄD
SYLWIA LUDOMIRA SZTANDERA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-23
2003-11-19
STEFANIA MARIA SZULIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-23
2003-09-04
STANISŁAW PIECHA
PREZES ZARZĄDU
2003-11-19
2018-05-09
2002-05-23
2018-05-09
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie