KRS 0000113845
NIP6452287782
REGON27788287300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE EKO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE EKO-POL
Data rejestracji 20 maj 2002 (22 lata temu) 20 maj 2002
Data usunięcia 14 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #941 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK ANTONI NAWROT
Wspólnik
2002-05-20
2004-03-19
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000ZŁ
ELŻBIETA NAWROT
Wspólnik
2002-05-20
2006-10-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000ZŁ
AGNIESZKA ELŻBIETA NAWROT
Wspólnik
2002-05-20
2006-10-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000ZŁ
ANDRZEJ BARAN
Wspólnik
2004-03-19
2006-10-27
378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 189.000,00 ZŁ
Wspólnik
2004-03-19
2008-10-06
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00ZŁ
27620664400000
ALEKSANDER KURCZYŃSKI
Wspólnik
2008-07-14
2022-01-14
1000 - JEDEN TYSIĄC UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SEBASTIAN TRYBULSKI
Wspólnik
2008-07-14
2022-01-14
1000 - JEDEN TYSIĄC UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA: A/W PRZYPADKU,GADY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY - UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KŻDY W CZŁONKÓW ZARZĄDU, B/W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK ANTONI NAWROT
PREZES ZARZĄDU
2002-05-20
2004-03-19
ALEKSANDER KURCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-14
2022-01-14
SEBASTIAN TRYBULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-14
2008-08-14
BEATA SZCZEPAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-14
2020-10-12
LESZEK MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-19
2007-06-26
STANISŁAWA KARCZ
PREZES ZARZĄDU
2007-06-26
2008-07-14
2002-05-20
2004-03-19
ECO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-19
2006-10-27
BIOENERGETYCZNA GRUPA PALIWOWA "B.E.G.P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-27
2008-08-14
EKO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-20
2004-03-19
UŁANÓW, 1, PYRZOWICE, 42-625, OŻAROWICE, POLSKA
2004-03-19
2006-10-27
ZAWADZKIEGO, 11, KRUPSKI MŁYN, 42-693, KRUPSKI MŁYN, POLSKA
2006-10-27
2008-07-14
KUKUŁEK, 41, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2008-07-14
2019-07-17
SIENKIEWICZA, 31, BYDGOSZCZ, 85-037, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie