KRS 0000113620
NIP6772196035
REGON35652720800000
NazwaNAD RUDAWĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNAD RUDAWĄ
Data rejestracji 20 maj 2002 (22 lata temu) 20 maj 2002
Data usunięcia 27 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAKUBA MAJORA, 40, KRAKÓW, 31-422, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772196035
data rejestracji 08 sie 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKBEATA NIŻNIK
Beneficjent
MALGORZATA ANNA PAWŁOWSKA
Beneficjent
MALGORZATA ANNA PAWŁOWSKA
zgłaszający - likwidator
ANDRZEJ JÓZEF NIŻNIK
Beneficjent
MAŁGORZATA ANNA PAWŁOWSKA
Likwidator
2021-07-15
2022-05-27
ANDRZEJ JÓZEF NIŻNIK
Wspólnik
2002-05-20
2006-10-31
94 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BEATA NIŻNIK
Wspólnik
2006-10-31
2022-05-27
70 UDZIAŁÓW, PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JÓZEF NIŻNIK
Wspólnik
2008-06-13
2017-03-30
24 UDZIAŁY, PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JÓZEF NIŻNIK
Wspólnik
2017-03-30
2022-05-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 ZŁ
Wspólnik
2017-10-11
2022-05-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 ZŁ
12128273700000
BEATA NIŻNIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MALGORZATA ANNA PAWŁOWSKA
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
ANDRZEJ JÓZEF NIŻNIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI "STARY MŁYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI NAD RUDAWĄ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA PRAW I ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
ANDRZEJ JÓZEF NIŻNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-20
2021-07-15
MAŁGORZATA ANNA PAWŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-20
2021-07-15
2002-05-20
2021-07-15
NAD RUDAWĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-20
2008-04-09
ODLEWNICZA, 68, KRAKÓW, 30 - 142, KRAKÓW, POLSKA
2008-04-09
2014-02-03
RADZIKOWSKIEGO, 47A, KRAKÓW, 31-315, KRAKÓW, POLSKA
2014-02-03
2016-09-26
RADZIKOWSKIEGO, 47D, KRAKÓW, 31-315, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie