KRS 0000113279
NIP5262624885
REGON01515516500000
NazwaROSNER I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROSNER I WSPÓLNICY
Data rejestracji 17 maj 2002 (22 lata temu) 17 maj 2002
Data usunięcia 12 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 21, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEOMEDIAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2002-05-17
2002-08-07
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-08-07
2023-06-12
86 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.000,00 ZŁOTYCH
01515515900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONYMI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ KAROL ROSNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2023-06-12
MARIA GRAŻYNA SZADKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-06-13
HELENA GŁUC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-06-13
MARIUSZ HENRYK SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-06-13
IWONA BOŻENA WODZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-06-13
CEZARY WOJCIECH WINDORBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-13
2009-05-05
TOMASZ JAKUB BARTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-06-13
ELŻBIETA MARIA JASZTAL KOWALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-06-13
KATARZYNA MIROSŁAWA MERTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-06-13
ANNA WIKTORIA PACZOSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-06-13
2002-05-17
2002-08-07
BOLESŁAWA PRUSA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA
2002-08-07
2003-05-29
KARWIŃSKA, 21, WARSZAWA, 02-639, WARSZAWA, POLSKA
2003-05-29
2012-09-17
OKRZEI, 1A, WARSZAWA, 03-715, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie