KRS 0000113144
NIP9451883236
REGON35706453200000
NazwaSTOY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTOY DEVELOPMENT
Data rejestracji 17 maj 2002 (22 lata temu) 17 maj 2002
Data usunięcia 12 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 510000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#159 PRODUKCJA NAPOJÓW #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #300 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMALESZEK BŁAŻEWSKI
Wspólnik
2002-05-17
2004-12-28
TRZESTA CZTERDZIEŚCI UDZIAŁÓW STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
STANISŁAW WITOLD BŁAŻEWSKI
Wspólnik
2002-05-17
2004-12-28
TRZYSTA CZTERDZIEŚCI UDZIAŁÓW STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
DARIUSZ ŁODYGA
Wspólnik
2002-05-17
2004-12-28
TRZYSTA CZTERDZIEŚCI UDZIAŁÓW STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
EDUARD STOY
Wspólnik
2004-12-28
2016-04-12
1020 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
STANISŁAW WITOLD BŁAŻEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-17
2004-12-28
EDUARD STOY
PREZES ZARZĄDU
2004-12-28
2016-04-12
2002-05-17
2004-12-28
ICC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-17
2004-12-28
POWSTAŃCÓW, 127, KRAKÓW, 31-670, KRAKÓW, POLSKA
2004-12-28
2015-07-17
SOLSKIEGO, 1, KRAKÓW, 31-215, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie