KRS 0000112879
NIP8841151871
REGON89040882600000
NazwaZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY "TRANSEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY "TRANSEL"
Data rejestracji 16 maj 2002 (22 lata temu) 16 maj 2002
Data usunięcia 31 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 4, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENITADEUSZ JASIŃSKI
Wspólnik
2002-05-16
2012-05-31
169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.125,00 ZŁ.( DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH )
HENRYK RUS
Wspólnik
2002-05-16
2012-05-31
115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.375,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH0
TADEUSZ JASIŃSKI
Likwidator
2010-11-03
2012-05-31
TADEUSZ PEPŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2003-10-16
RYSZARD JELINEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2003-10-16
BARBARA SZRAMOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2012-05-31
KRZYSZTOF WALDEMAR KAPRAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2007-06-06
ZIEMOMYS JAN DOMAGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2007-06-06
MARZENNA WALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-06
2012-05-31
JAN FILEK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-06
2012-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
TADEUSZ JASIŃSKI
PREZES SPÓŁKI
2002-05-16
2010-11-03
2002-05-16
2010-11-03
ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY "TRANSEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-16
2005-07-28
SZARYCH SZEREGÓW, 16/18, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie