KRS 0000112429
NIP7742415059
REGON61101900900000
Nazwa"OSKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOSKAR
Data rejestracji 14 maj 2002 (22 lata temu) 14 maj 2002
Data usunięcia 27 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 44, ROGOŻEWEK, 09-500, GOSTYNIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIPAWEŁ PAWLAK
Wspólnik
2002-05-14
2002-12-09
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35000 PLN
JANINA KWIATKOWSKA
Wspólnik
2002-05-14
2006-06-22
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
TOMASZ LEWANDOWSKI
Wspólnik
2003-11-17
2006-11-10
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 ZŁ
IWONA STĘPNIAK
Wspólnik
2003-11-17
2006-11-10
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 ZŁ
Wspólnik
2006-06-22
2009-02-27
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) PLN
19262410200000
ROMAN CZARNOTA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-14
2003-06-24
ANDRZEJ ROMEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-14
2003-06-24
BARBARA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-14
2003-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANINA KWIATKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-14
2003-06-24
TOMASZ LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-06-24
2009-02-27
IWONA STĘPNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-02
2009-02-27
2002-05-14
2005-01-07
WOLSKIEGO, 6, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie