KRS 0000112407
NIP7340028099
REGON00049959000000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W NAWOJOWEJ
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W NAWOJOWEJ
Data rejestracji 23 maj 2002 (22 lata temu) 23 maj 2002
Data usunięcia 07 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 99, NAWOJOWA, 33-335, NAWOJOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKFRANCISZKA HOROWSKA
Pełnomocnik
2008-03-19
2014-01-07
ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM. PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE SAMODZIELNIE.
DANUTA MAGDALENA WALIGÓRA
Pełnomocnik
2008-03-19
2014-01-07
ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM. PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE SAMODZIELNIE.
TERESA LELITO
Pełnomocnik
2008-03-19
2014-01-07
ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM. PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE SAMODZIELNIE.
WIOLETA AGNIESZKA GOLONKA
Pełnomocnik
2011-11-16
2014-01-07
ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM. PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE SAMODZIELNIE.
KRYSTYNA PLATA
Pełnomocnik
2008-03-19
2014-01-07
ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM. PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE SAMODZIELNIE.
JÓZEF PORADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2006-10-09
STANISŁAW WOJCIECH FIUT
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2006-10-09
BARBARA PIERZCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2014-01-07
BARBARA CIOŁKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2002-12-11
MAREK JANCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2006-10-09
MICHAŁ MIREK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2006-10-09
STANISŁAW BOGDAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2014-01-07
JAN SZCZECINA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2014-01-07
RAFAŁ JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2014-01-07
BARBARA HOMONCIK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2014-01-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
KRYSTYNA KURCZ
PREZES ZARZĄDU
2002-05-23
2014-01-07
JÓZEFA EWA MOGILSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-23
2011-11-16
MAŁGORZATA KOWALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-23
2007-01-17
BOGUSŁAWA KULCZAK
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2002-10-28
2008-03-19
BOGUSŁAWA KULCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-19
2014-01-07
TERESA LELITO
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2002-10-28
2008-03-19
FRANCISZKA HOROWSKA
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2002-12-03
2008-03-19
KRYSTYNA PLATA
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2002-12-03
2008-03-19
KRYSTYNA SKOPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-17
2008-03-19
MARTA ZOFIA SMAJDOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-16
2014-01-07
2002-05-23
2014-01-07
SPÓŁDZIELNIA
2002-05-23
2014-01-07
BANK SPÓŁDZIELCZY W NAWOJOWEJ
2002-05-23
2014-01-07
99, NAWOJOWA, 33-335, NAWOJOWA, POLSKA
2009-10-13
2014-01-07
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE PRZYJMOWANIE WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH PŁATNYCH NA ŻĄDANIE LUB Z NADEJŚCIEM OZNACZONEGO TERMINU ORAZ PROWADZENIE RACHUNKÓW TYCH WKŁADÓW
2009-10-13
2014-01-07
6419Z - PROWADZENIE INYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH
2009-10-13
2014-01-07
6419Z - UDZIELANIE KREDYTÓW
2009-10-13
2014-01-07
6419Z - UDZIELANIE I POTWIERDZANIE GWARANCJI BANKOWYCH
2009-10-13
2014-01-07
6419Z - PRZEPROWADZANIE BANKOWYCH ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH
2009-10-13
2014-01-07
6419Z - UDZIELANIE POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH
2009-10-13
2014-01-07
6419Z - OPERACJE CZEKOWE I WEKSLOWE
2009-10-13
2014-01-07
6419Z - WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH ORAZ WYKONYWANIE OPERACJI PRZY ICH UŻYCIU
2009-10-13
2014-01-07
6419Z - NABYWANIE I ZBYWANIE WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH
2009-10-13
2014-01-07
6419Z - PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE SKRYTEK SEJFOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie