KRS 0000112129
NIP7681369507
REGON59037780000000
NazwaZAKŁADOWY LUDOWY KLUB SPORTOWY "WOY - BUKOWIEC OPOCZYŃSKI"
Krótka nazwaZAKŁADOWY LUDOWY KLUB SPORTOWY "WOY - BUKOWIEC OPOCZYŃSKI"
Data rejestracji 13 maj 2002 (22 lata temu) 13 maj 2002
Data usunięcia 31 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres 7E, SOBAWINY, 26-300, OPOCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7681369507
data rejestracji 01 sty 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2024
SYLWESTER MIROSŁAW DOROCIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
WIESŁAW MICHAŁ BABIS
Beneficjent
LESZEK RACZYŃSKI
Beneficjent
SYLWESTER MIROSŁAW DOROCIŃSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW ZIEMOWIT JACIUBEK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2007-07-26
MARIAN GRYGIEL
Członek Organu Nadzoru
2007-07-26
2024-01-31
ANTONI FRANCISZEK WIERUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-26
2024-01-31
BOGUSŁAW KRZYSZTOF GRAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-29
2024-01-31
JÓZEF DWORAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2007-07-26
ANTONI FRANCISZEK WIERUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2004-09-28
MARIAN GRYGIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2004-09-28
LESZEK RACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2008-12-29
SYLWESTER MIROSŁAW DOROCIŃSKI
Likwidator
2023-09-25
2024-01-31
WIESŁAW MICHAŁ BABIS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU - WICE PREZES
LESZEK RACZYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
SYLWESTER MIROSŁAW DOROCIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU - SKARBNIK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD KLUBU
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE KLUB NA ZEWNĄTRZ. WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z GOSPODARKI BUDŻETOWEJ JAK: CZEKI, WEKSLE I INNE DOKUMENTY O CHARAKTERZE ROZLICZENIOWYM I KREDYTOWYM STANOWIĄCYM PODSTAWĘ DO OTRZYMANIA LUB WYDANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PODPISUJE PREZES I SKARBNIK LUB V-CE PREZES I SKARBNIK.
ZDZISŁAW JAN WOJCIECHOWSKI
PREZES KLUBU
2002-05-13
2008-12-29
LESZEK RACZYŃSKI
V-CE PREZES
2002-05-13
2004-09-28
SYLWESTER MIROSŁAW DOROCIŃSKI
CZŁONEK
2002-05-13
2004-09-28
SYLWESTER MIROSŁAW DOROCIŃSKI
SKARBNIK
2004-09-28
2023-09-25
BOGUSŁAW MAREK GRABOWSKI
CZŁONEK
2002-05-13
2004-09-28
WIESŁAWA IRENA WOJCIECHOWSKA
SKARBNIK
2002-05-13
2004-09-28
WIESŁAW MICHAŁ BABIS
KIEROWNIK DRUŻYNY
2002-05-13
2007-07-26
WIESŁAW MICHAŁ BABIS
V-CE PREZES
2007-07-26
2023-09-25
ARTUR WOJTAL
CZŁONEK
2004-09-28
2007-07-26
RYSZARD POMYKAŁA
V-CE PREZES
2004-09-28
2007-07-26
2002-05-13
2004-11-05
ZAKŁADOWY LUDOWY KLUB SPORTOWY "WOY-BUKOWIEC OPOCZYŃSKI"
2004-11-05
2007-07-26
ZAKŁADOWY LUDOWY KLUB SPORTOWY "WOY - OPOCZNO"
2002-05-13
2004-11-05
7 A, BUKOWIEC OPOCZYŃSKI, 26- 300, OPOCZNO, POLSKA
2004-11-05
2007-07-26
AL. SPORTOWA, 1, OPOCZNO, 26-300, OPOCZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie