KRS 0000112032
NIP5832123939
REGON19123595300000
NazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA NASZA KASA
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA NASZA KASA
Data rejestracji 11 maj 2002 (22 lata temu) 11 maj 2002
Data usunięcia 08 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GEN. GROTA-ROWECKIEGO, 12, GDAŃSK, 80-108, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #9133 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMIIRENA MALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2006-07-25
BOŻENA BIEDA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2005-06-14
WIESŁAW WOLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2006-07-25
KRZYSZTOF KOZIERKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2005-06-16
KRZYSZTOF KURS
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2008-08-08
ZBIGNIEW ŻURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2005-06-14
KATARZYNA MIEDZIEJKO
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2008-08-08
DARIUSZ SZWABOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2008-08-08
MIROSŁAW GRYCMACHER
Członek Organu Nadzoru
2006-07-25
2008-08-08
IWONA MITRANKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-25
2007-06-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA KASĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
MAREK TANDEK
PREZES
2002-05-11
2008-08-08
JAN LEWIŃSKI
WICEPREZES
2002-05-11
2005-06-16
ALICJA WRONKA
WICEPREZES
2002-05-11
2008-08-08
KRZYSZTOF KOZIERKIEWICZ
WICEPREZES
2005-06-16
2007-06-29
ELŻBIETA KLEINA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-29
2008-08-08
2002-05-11
2007-06-29
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA SŁUŻB MUNDUROWYCH
2002-05-11
2006-07-25
OKOPOWA, 15, GDAŃSK, 80-819, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie