KRS 0000112022
NIP9950114556
REGON41145315000000
NazwaWAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWAGRO
Data rejestracji 15 maj 2002 (22 lata temu) 15 maj 2002
Data usunięcia 17 cze 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 49 A, ZDRÓJ KOŁO GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO, 62-065, GRODZISK WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 125000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIVAN BORUTA
Wspólnik
2002-05-15
2005-03-22
100 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH.
BOHDAN ALEKSANDER MARCINIAK
Wspólnik
2005-03-22
2014-06-17
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32 000,00 ZŁ
ZDZISŁAW ANDRZEJ GULIK
Wspólnik
2008-01-30
2014-06-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
CZESŁAW KAZIMIERZ GLAPA
Likwidator
2013-07-11
2014-06-17
JÓZEF SKUBEL
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2014-06-17
IVAN BORUTA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2006-05-26
RYSZARD BARANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2006-05-26
BOHDAN ALEKSANDER MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-26
2013-12-18
LECH TEODOR WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-26
2013-03-19
MIECZYSŁAW WŁADYSŁAW KAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2013-03-19
2014-06-17
LECH TEODOR WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-18
2014-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
CZESŁAW KAZIMIERZ GLAPA
PREZES
2002-05-15
2013-07-11
2002-05-15
2013-03-19
"GROWAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-19
2013-07-11
WAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie