KRS 0000111827
NIP5540313320
REGON00040766400000
NazwaPRALNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "PRALCHEM"
Krótka nazwaPRALNICZA PRACY "PRALCHEM"
Data rejestracji 15 maj 2002 (22 lata temu) 15 maj 2002
Data usunięcia 22 mar 2016 22 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SMOLEŃSKA, 19, BYDGOSZCZ, 85-871, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMIROSŁAWA DOROTA BOROCH
Członek Organu Nadzoru
2011-10-05
2016-03-22
HENRYK FLICIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-05
2016-03-22
VIOLETTA KATARZYNA BONIN
Członek Organu Nadzoru
2011-10-05
2016-03-22
MARIA ELŻBIETA GRABEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2003-04-28
JUSTYNA IWONA WIERZCHUCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2003-04-28
SŁAWOMIR JAN WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2003-04-28
ZDZISŁAW HENRYK TYRAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2003-04-28
BOŻENA ANNA TRZECIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2003-04-28
MARIA KATARZYNA SZOT KLARYS
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2003-04-28
HALINA MARIA SZAFONI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2005-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
EWA TERESA ŁAJDYK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2002-05-15
2007-08-14
ZBIGNIEW ADAM PAKULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2002-05-15
2003-04-28
ALICJA CZAPLEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2002-05-15
2003-04-28
MARZENA DETLAF
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2002-05-15
2003-04-28
KATARZYNA ZOFIA GUTOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-28
2006-12-19
GRAŻYNA GABRIELA KRUPSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-28
2008-11-21
ELŻBIETA MARIA KUSOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-28
2005-06-30
STANISŁAW WŁADYSŁAW RATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-30
2011-10-05
ZBIGNIEW ADAM PAKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-14
2016-03-22
JUSTYNA IWONA WIERZCHUCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-05
2016-03-22
2002-05-15
2005-06-30
SMOLEŃSKA, 19, BYDGOSZCZ, 85-833, BYDGOSZCZ, POLSKA
Jakość usług pralniczych potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2000.
34 500,00 zł
5 250,00 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie