KRS 0000111736
Nazwa"ANEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANEKS
Data rejestracji 15 maj 2002 (22 lata temu) 15 maj 2002
Data usunięcia 28 maj 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LIBELTA, 37, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJAROSŁAW WOJCIECH GRZELAK
Wspólnik
2002-05-15
2004-05-28
80 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,- ZŁ.
ANETA JULIA BARTCZAK
Wspólnik
2002-05-15
2004-05-28
20 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,- ZŁ.
JAROSŁAW GRZELAK
Likwidator
2003-06-02
2004-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO I WIĘKSZEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW GRZELAK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-15
2003-06-02
ANETA JULIA BARTCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-15
2003-06-02
2002-05-15
2003-06-02
ANEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie