KRS 0000111155
NIP9491502536
REGON15036929800000
Nazwa"TOM KENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOM KENT
Data rejestracji 09 maj 2002 (22 lata temu) 09 maj 2002
Data usunięcia 11 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚLĄSKA, 24, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCHKRZYSZTOF RAFAŁ PACHOLARZ
Wspólnik
2002-05-09
2023-08-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
KRZYSZTOF RAFAŁ PACHOLARZ
Likwidator
2005-08-05
2023-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY
KRZYSZTOF RAFAŁ PACHOLARZ
PREZES ZARZĄDU
2002-05-09
2005-08-05
2002-05-09
2005-08-05
"TOM KENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-09
2006-01-04
WOJSKA POLSKIEGO, 5, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie