KRS 0000111143
REGON67085963400000
Nazwa"RADIO TAXI VEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRADIO TAXI VEGA
Data rejestracji 14 maj 2002 (22 lata temu) 14 maj 2002
Data usunięcia 14 gru 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LIMANOWSKIEGO, 75, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4550,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYANDRZEJ STANISŁAWSKI
Wspólnik
2002-05-14
2004-12-14
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ
JERZY STANISŁAW OLESIAK
Wspólnik
2002-05-14
2004-12-14
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ
GRZEGORZ GAJOWNIK
Wspólnik
2002-05-14
2004-12-14
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ
MACIEJ STANISŁAW MNICH
Wspólnik
2002-05-14
2004-12-14
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ
ANDRZEJ BŁACH
Wspólnik
2002-05-14
2004-12-14
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ
MIROSŁAW GRADOWSKI
Wspólnik
2002-05-14
2004-12-14
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ
EUGENIUSZ STRZELECKI
Wspólnik
2002-05-14
2004-12-14
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ
BOGDAN MARIAN DYMEL
Wspólnik
2002-05-14
2002-12-10
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550,00 ZŁ
ANDRZEJ JANUSZ STANISŁAWSKI
Likwidator
2003-08-29
2004-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ANDRZEJ STANISŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-14
2003-08-29
GRZEGORZ GAJOWNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-14
2003-08-29
MACIEJ STANISŁAW MNICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-14
2003-08-29
JERZY STANISŁAW OLESIAK
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-05-14
2003-08-29
2002-05-14
2003-08-29
"RADIO TAXI VEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie