KRS 0000110825
REGON93040850500000
Nazwa"EKOPOLAR" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKOPOLAR
Data rejestracji 07 maj 2002 (22 lata temu) 07 maj 2002
Data usunięcia 09 cze 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GEN. TADEUSZA BORA KOMOROWSKIEGO, 6, WROCŁAW, 51-210, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 109740,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 109740,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10974
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2971Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO #2972Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGOKONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5272Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7440Z REKLAMA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHHENRYK KLIMCZYK
Likwidator
2003-06-03
2003-06-09
TADEUSZ BIAŁAS
Likwidator
2003-06-03
2003-06-09
MAŁGORZATA JÓZEFA GROBELNA
Likwidator
2003-06-03
2003-06-09
JÓZEF STANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-06-09
JERZY POLACZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-06-09
TADEUSZ SADOWY
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-06-09
ZDZISŁAW OZIMINA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-06-09
FRANCISZEK GOŁĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-06-09
TOMASZ MAKÓWKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-06-09
JAN PERUCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-06-09
ROMAN KUBIK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-06-09
STANISŁAW FIT
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-06-09
MARIA POL
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-06-09
ORGAN REPREZENTACJILIKWIDATOR
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH LIKWIDATORÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
HENRYK KLIMCZYK
LIKWIDATOR
2002-05-07
2003-06-03
TADEUSZ BIAŁAS
LIKWIDATOR
2002-05-07
2003-06-03
MAŁGORZATA JÓZEFA GROBELNA
LIKWIDATOR
2002-05-07
2003-06-03
2002-05-07
2003-06-09
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-05-07
2003-06-09
"EKOPOLAR" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
2002-05-07
2003-06-09
GEN. TADEUSZA BORA KOMOROWSKIEGO, 6, WROCŁAW, 51-210, WROCŁAW, POLSKA
2002-05-07
2003-06-09
2521Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2002-05-07
2003-06-09
2971Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
2002-05-07
2003-06-09
2972Z - PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
2002-05-07
2003-06-09
5144Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
2002-05-07
2003-06-09
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
2002-05-07
2003-06-09
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
2002-05-07
2003-06-09
5245Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH
2002-05-07
2003-06-09
5272Z - NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
2002-05-07
2003-06-09
6522Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2002-05-07
2003-06-09
7440Z - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie