KRS 0000110757
NazwaOSKAR-KAMMER-SCHULE GEMEINNUTZIGE SCHULGESELLSCHAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOSKAR-KAMMER-SCHULE GEMEINNUTZIGE SCHULGESELLSCHAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaOSKAR-KAMMER-SCHULE GEMEINNUTZIGE SCHULGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 07 maj 2002 (22 lata temu) 07 maj 2002
Data usunięcia 21 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres KRYWKI, 11, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego HEINRICH-BUSSING-RING, 41 A, BRAUNSCHWEIG, 38102, BRAUNSCHWEIG, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#80 EDUKACJARUDIGER SCHMIDT
Prokurent
2002-05-07
2006-03-20
ŁĄCZNA
JOLANTA NOWAK
Likwidator
2006-03-20
2006-11-21
JOLANTA NOWAK
REPREZENTANT ODDZIAŁU
2002-05-07
2006-03-20
ORGAN REPREZENTACJIDYREKTORZY
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU DYREKTORÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH DYREKTORÓW WSPÓLNIE LUB DYREKTOR WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. RÓWNIEŻ W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU DYREKTORÓW UCHWAŁĄ RADY DYREKTOR MOŻE ZOSTAĆ UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
PETER ROMAN SUSAT
DYREKTOR
2002-05-07
2006-11-21
HANS OTTO KRUSE
DYREKTOR
2002-05-07
2006-11-21
DORIS MASUREK
DYREKTOR
2002-05-07
2006-11-21
2002-05-07
2006-03-20
OSKAR-KAMMER-SCHULE GEMEINNUTZIGE SCHULGESELLSCHAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie