KRS 0000110678
NIP9372247836
REGON00812715400000
NazwaECO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECO ENERGY
Data rejestracji 07 maj 2002 (22 lata temu) 07 maj 2002
Data usunięcia 18 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻWIRKI I WIGURY, 26, KATOWICE, 40-063, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1101000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHADAM EUGENIUSZ DŹWIGOŃ
Wspólnik
2002-05-07
2003-09-03
2202 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.101.000,00 ZŁ
JAN BOREK
Wspólnik
2003-09-03
2021-05-18
ILOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW - 2202, KAŻDY PO 500,- ZŁ WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 1.101.000,- ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK (CZŁONKOWIE ZARZĄDU) - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. WYŻEJ WYMIENIONE OSOBY MOGĄ ROZPORZĄDZAĆ PRAWAMI ORAZ ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA BEZ OGRANICZEŃ, TO JEST MOGĄ ROZPORZĄDZAĆ PRAWAMI ORAZ ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.
ADAM EUGENIUSZ DŹWIGOŃ
PREZES ZARZĄDU
2002-05-07
2003-09-03
JANUSZ DŹWIGOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-10
2003-09-03
JAN BOREK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-03
2005-11-14
JERZY BOREK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-14
2021-05-18
2002-05-07
2003-09-03
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRASMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-07
2002-05-10
LATOSIŃSKIEGO, 7, WILAMOWICE, 43-330, WILAMOWICE, POLSKA
2002-05-10
2002-06-21
GÓRKSA, 3A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2002-06-21
2003-09-03
GÓRSKA, 3A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2003-09-03
2005-07-28
KOCHANOWSKIEGO, 16, KATOWICE, 40-035, KATOWICE, POLSKA
2005-07-28
2009-02-20
KOŚCIUSZKI, 30, KATOWICE, 40-048, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie