KRS 0000110642
NIP7811687342
REGON63400331200000
Nazwa"INTERNATIONAL BUSINESS GROUP CONSULTING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERNATIONAL BUSINESS GROUP CONSULTING POLSKA
Data rejestracji 09 maj 2002 (22 lata temu) 09 maj 2002
Data usunięcia 08 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BELWEDERSKA, 22A, POZNAŃ, 60-287, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIRADOSŁAW JAN WITKOWSKI
Wspólnik
2002-05-09
2003-07-11
20 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,- ZŁOTYCH
TOMASZ KACZMAROWSKI
Wspólnik
2002-05-09
2003-07-11
20 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,- ZŁOTYCH
RYSZARD HEĆKA
Wspólnik
2003-07-11
2006-04-19
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH.
JACEK ŻELEŹNY
Wspólnik
2006-04-19
2023-01-31
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 60.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
RADOSŁAW WITKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-09
2003-07-11
TOMASZ KACZMAROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-09
2003-07-11
RYSZARD HĘĆKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-11
2006-04-19
JACEK ŻELEŹNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-19
2023-01-31
2002-05-09
2003-07-11
BUKOWSKA, 17, POZNAŃ, 60-809, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie