KRS 0000110328
NIP6341924731
REGON27327465100000
Nazwa"SCAN - MOTOPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSCAN - MOTOPOL
Data rejestracji 16 maj 2002 (22 lata temu) 16 maj 2002
Data usunięcia 01 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GLIWICKA, 152, KATOWICE, 40-859, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji25000
Dane podatkowe
NIP 6341924731
data rejestracji 09 gru 1996
status Czynny
72109018250000000122693998
SANPL 1 Oddział w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 1 42-600 tarnogórski POLSKA
47109018250000000115753225
SANPL 1 Oddział w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 1 42-600 tarnogórski POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #102 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #104 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #105 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH #106 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #107 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEMARTA KATARZYNA KURA
Beneficjent
1979-08-08
KAZIMIERZ MARIAN DRABEK
reprezentant
IWONA KAZIMIERA DRABEK
Beneficjent
IWONA KAZIMIERA DRABEK
Prokurent
2002-12-13
2021-02-01
SAMODZIELNA
IWONA KAZIMIERA DRABEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2021-02-01
KAROL MARCIN KURA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2021-02-01
AGATA PATRYCJA MIKODA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2021-02-01
FRANCISZEK MIECZYSŁAW MESZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2008-07-24
KRZYSZTOF MIKODA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2021-02-01
MARTA KATARZYNA DRABEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2003-02-21
MARTA KATARZYNA KURA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
UPRZYWILEJOWANIE DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 LUB 5 GŁOSÓW, W ZALEŻNOŚCI OD SERII AKCJI
IWONA KAZIMIERA DRABEK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
UPRZYWILEJOWANIE DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 LUB 5 GŁOSÓW, W ZALEŻNOŚCI OD SERII AKCJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
KAZIMIERZ MARIAN DRABEK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-16
2021-02-01
MARTA KATARZYNA KURA
WICEPREZES
2003-02-21
2019-03-25
2002-05-16
2002-06-20
"SCAN-MOTOPOL" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH
2002-05-16
2005-09-20
KOŚCIUSZKI, 5, KATOWICE, 40-049, KATOWICE, POLSKA
2005-09-20
2011-05-04
KOPERNIKA, 26, KATOWICE, 40-064, KATOWICE, POLSKA
2011-05-04
2016-04-05
SOLSKIEGO, 4A, KATOWICE, 40-749, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie