KRS 0000110190
NIP6782853606
REGON35652400300000
NazwaMACIERZYŃSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMACIERZYŃSTWO
Data rejestracji 06 maj 2002 (22 lata temu) 06 maj 2002
Data usunięcia 19 mar 2010 19 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIAŁOPRĄDNICKA, 7A, KRAKÓW, 31-221, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 674000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6782853606
data rejestracji 01 sie 2011
status Czynny
10249000050000452060181646
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
11859100070240051006060002
KBS Centrala
Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA
31249000050000460021975218
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
68249000050000460012546152
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
94249000050000460022858530
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#8511Z SZPITALNICTWO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM.JUDITH FLAMING
Beneficjent
1983-02-23
RAFAŁ STANISŁAW KURZAWA
Beneficjent
GEOFFREY TREW
Beneficjent
1961-01-19
RAFAŁ STANISŁAW KURZAWA
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ JERZY OSINIAK
Wspólnik
2002-05-06
2003-07-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
ANDRZEJ WŁADYSŁAW MICHALSKI
Wspólnik
2003-07-22
2010-03-19
445 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 222.500 ZŁ.
MIROSŁAW SZLACHCIC
Wspólnik
2004-04-27
2007-04-23
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 500,00 ZŁ
MIROSŁAW SZLACHCIC
Wspólnik
2008-05-12
2010-03-19
444 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 222.000 ZŁ.
JAROSŁAW PIOTR JANECZKO
Wspólnik
2003-07-22
2005-10-07
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 500,00 ZŁ
MAREK JANUSZ KOWALSKI
Wspólnik
2003-07-22
2010-03-19
444 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 222.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, W PRZYPADKU ZARZĄDU JENOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ JERZY OSINIAK
PREZES
2002-05-06
2003-07-22
ANDRZEJ JERZY OSINIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-22
2004-04-27
JAROSŁAW PIOTR JANECZKO
PREZES
2003-07-22
2004-04-27
MIROSŁAW SZLACHCIC
PREZES ZARZĄDU
2004-04-27
2010-03-19
2002-05-06
2002-05-23
UJASTEK, 3, KRAKÓW, 30-989, KRAKÓW, POLSKA
2002-05-23
2003-07-22
UJASTEK, 3, KRAKÓW, 30-969, KRAKÓW, POLSKA
2003-07-22
2009-05-22
BIAŁOPRĄDNICKA, 8, KRAKÓW, 31-221, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie