KRS 0000109965
NIP5661788648
REGON13085283400000
NazwaKOTLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOTLAN
Data rejestracji 26 kwi 2002 (22 lata temu) 26 kwi 2002
Data usunięcia 05 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POSTĘPU, 3/5, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETBOLESŁAW CHMIELEWSKI
Wspólnik
2003-05-09
2017-01-05
40 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 40.000,- ZŁ
DARIUSZ CHMIELEWSKI
Wspólnik
2003-05-09
2017-01-05
40 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 40.000,- ZŁ
DANUTA CHMIELEWSKA
Wspólnik
2003-05-09
2017-01-05
20 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 20.000,- ZŁ
DARIUSZ CHMIELEWSKI
Likwidator
2015-02-05
2017-01-05
BOLESŁAW CHMIELEWSKI
Likwidator
2015-02-05
2017-01-05
DANUTA CHMIELEWSKA
Likwidator
2015-02-05
2017-01-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
BOLESŁAW CHMIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-26
2007-04-04
BOLESŁAW CHMIELEWSKI
WICEPREZES
2007-04-04
2015-02-05
DANUTA CHMIELEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-26
2015-02-05
DARIUSZ CHMIELEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-26
2007-04-04
DARIUSZ CHMIELEWSKI
PREZES
2007-04-04
2015-02-05
2002-04-26
2015-02-05
KOTLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-26
2011-04-15
SOŃSKA, 89A, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie