KRS 0000109961
NIP7870000163
REGON00037674500000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI W KAŹMIERZU WLKP.
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KAŹMIERZU WLKP.
Data rejestracji 06 maj 2002 (22 lata temu) 06 maj 2002
Data usunięcia 19 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK, 9, KAŹMIERZ WLKP., 64-530, KAŹMIERZ WLKP., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email GS.KAZMIERZ@WLKP.TOP2.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCHMICHAŁ DANIŁÓW
Likwidator
2017-08-10
2018-02-19
JÓZEF CZEPCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2002-08-09
TEODOR STOIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2002-08-09
STANISŁAW RUSIŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2018-02-19
MARIAN SZAFER
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2016-12-15
HALINA KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2018-02-19
MARIA GRABOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2002-08-09
FLORIAN GRZEŚKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2002-08-09
ZBIGNIEW MACIEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2002-08-09
JAN ANTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2002-08-09
JERZY BEDNARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2018-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD.
MICHAŁ DANIŁÓW
PREZES ZARZĄDU
2002-05-06
2017-08-10
PIOTR PRZEKOP
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-06
2005-05-31
MIECZYSŁAW STANISŁAW PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-06
2007-06-12
HALINA STAROSTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-12
2017-08-10
2002-05-06
2017-08-10
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KAŹMIERZU WLKP.
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie