KRS 0000109928
NIP6260005428
REGON00346988400000
NazwaKANCELARIA AUDYTORSKA "WIKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKANCELARIA AUDYTORSKA "WIKTOR"
Data rejestracji 30 kwi 2002 (22 lata temu) 30 kwi 2002
Data usunięcia 31 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUŻYCKA, 12, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAKAZIMIERZ JAN SIEROCIŃSKI
Wspólnik
2002-04-30
2019-10-31
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500 ZŁ.
HELENA JÓZEFA SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2002-04-30
2006-11-02
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500ZŁ
IRENEUSZ JÓZEF SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2002-04-30
2019-10-31
15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ
WIKTOR JAN SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2002-04-30
2019-10-31
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁ.
KAZIMIERZ JAN SIEROCIŃSKI
Likwidator
2009-09-10
2019-10-31
IRENEUSZ JÓZEF SZCZYGIEŁ
Likwidator
2009-09-10
2019-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z PAR.17 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI - REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ MOŻE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU OSOBNO
WIKTOR JAN SZCZYGIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2002-04-30
2009-09-10
IRENEUSZ JÓZEF SZCZYGIEŁ
V-CE PREZES
2002-04-30
2009-09-10
KAZIMIERZ JAN SIEROCIŃSKI
V-CE PREZES
2002-04-30
2009-09-10
2002-04-30
2009-09-10
KANCELARIA AUDYTORSKA "WIKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie