KRS 0000109918
NIP7411828253
REGON51095015500000
Nazwa"CEO EXPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCEO EXPERT
Data rejestracji 10 maj 2002 (22 lata temu) 10 maj 2002
Data usunięcia 11 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAMIANY, 5, WARSZAWA, 02-786, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCHTOMASZ MARIAN GAŁECKI
Wspólnik
2002-05-10
2020-09-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500ZŁ.
WOJCIECH JAN TESKA
Wspólnik
2002-05-10
2020-03-04
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁOTYCH
PAWEŁ JERZY ZAWISTOWSKI
Wspólnik
2002-05-10
2020-09-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁOTYCH
JERZY STANISŁAW BAŃKA
Wspólnik
2003-02-04
2020-09-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500ZŁ.
EWA HELENA WINIARSKA TESKA
Wspólnik
2020-03-04
2020-09-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁ (WSPÓŁUPRAWNIONA W JEDNEJ TRZECIEJ, RAZEM Z JAKUBEM TESKA I BARTOSZEM TESKA)
BARTOSZ WOJCIECH TESKA
Wspólnik
2020-03-04
2020-09-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁ (WSPÓŁUPRAWNIONA W JEDNEJ TRZECIEJ, RAZEM Z EWĄ WINIARSKĄ - TESKA I JAKUBEM TESKA)
JAKUB WOJCIECH TESKA
Wspólnik
2020-03-04
2020-09-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁ (WSPÓŁUPRAWNIONA W JEDNEJ TRZECIEJ, RAZEM Z EWĄ WINIARSKĄ - TESKA I BARTOSZEM TESKA)
TOMASZ MARIAN GAŁECKI
Likwidator
2020-03-04
2020-09-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
WOJCIECH JAN TESKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2005-08-25
JERZY STANISŁAW BAŃKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-04
2005-08-25
PAWEŁ JERZY ZAWISTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2008-05-27
TOMASZ MARIAN GAŁECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2020-03-04
2002-05-10
2020-03-04
"CEO EXPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-10
2002-07-18
11 LISTOPADA, 11, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
2002-07-18
2003-05-12
11 LISTOPADA, 12A, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
2003-05-12
2005-08-25
SYRENY, 14, WARSZAWA, 01-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie