KRS 0000109880
REGON19115235100000
NazwaCONECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCONECO
Data rejestracji 07 maj 2002 (22 lata temu) 07 maj 2002
Data usunięcia 25 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAKT ŚWIĘTEGO WOJCIECHA, 31/37, GDAŃSK, 80-044, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 144000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODYADAM PIOTR ROSZCZYK
Wspólnik
2002-05-07
2003-03-03
464 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ
GUNTHER FRANZ JOSEF MORCHEN
Wspólnik
2002-05-07
2003-03-03
503 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ
JEAN DETLEF FALK
Wspólnik
2002-05-07
2003-03-03
473 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ
ANDRZEJ DĄBKOWSKI
Wspólnik
2003-03-03
2016-11-25
1.440 UDZIAŁÓW PO 100 PLN KAŻDY
ADAM PIOTR ROSZCZYK
Likwidator
2002-05-07
2003-03-03
WALDEMAR ROLAND MAJTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2016-11-25
GUNTHER FRANZ JOSEF MORCHEN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2016-11-25
JEAN DETLEF FALK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2016-11-25
2002-05-07
2003-03-03
"CONECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-05-07
2003-12-10
KOLEJOWA, 48, RUMIA, 84-232, RUMIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie